Perkalian Cepat Angka 11

Perkalian Cepat Angka 11. Oke, satu lagi jurus khusus yang akan memudahkan Anda menghitung. Yaitu cara cepat mengalikan angka 11. Jujur, rasanya sangat memuaskan sekali bisa menguasai jurus ini. Ada beberapa pengalaman orang, yang dapat menjawab soal-soal dengan lebih cepat. Kataknlah seperti mulai dari Sekolah, kuliah, tes masuk Universitas, Pegawai Negeri, kerja, bisnis, dan lainnya. Pokoknya, benar-benar sudah terbukti deh manfaat luar biasanya.

Baiklah. Begini, sebenarnya mengalikan angka 11 ini artinya kita menjumlah beberapa pasang angka. Kecuali jika angka pada ujung bagian. Mari kita masuk ke penjelasannya.

Ada sebuah soal yang begini. 326 x 11 = ….

Untuk menggunakan jurus ini, kita mulai dari kanan ke kiri. Ingat, selalu dari kanan ke kiri. Perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Pada titik-titik tempat menjawab yang di paling kiri, tulis angka terakhir dari angka yang akan dikalikan dengan angka 11 tadi. Pada soal, angka itu adalah 326. Maka angka terakhirnya adalah 6. Jadi, tulislah angka 6 di ujung kanan. Sehingga kini menjadi seperti ini: 326 x 11 = …6

2. Pada sebelah kiri angka 6 tadi, tulislah hasil penjumlahan dari angka paling akhir pada soal dengan angka di sebelah kirinya. Pada soal, angka itu adalah 326. Yakni, penjumlahan dari angka 6 dengan angka 2. Ialah 8. Sehingga jawaban yang kita dapat menjadi seperti ini: 326 x 11 = …86

3. Pada sebelah kiri angka 8 tadi, tulislah hasil penjumlahan dari angka kedua dari terakhir pada soal dengan angka di sebelah kirinya. Pada soal, angka itu adalah 326. Yakni, penjumlahan dari angka 2 dengan angka 3.  Ialah 5. Sehingga jawaban yang kita dapat menjadi seperti ini: 326 x 11 = …586

4. Pada sebelah kiri angka 5 tadi, tulislah angka pertama dari angka yang akan dikalikan dengan angka 11 tadi. Pada soal, angka itu adalah 326. Maka angka pertamanya aalah 3. Jadi, tulislah angka 3 di ujung kiri. Sehingga, kini menjadi seperti ini: 326 x 11 = 3586

 

Anda boleh mengeeknya di kalkulator. Barangkali, beberapa orang tidak langsung bisa mengerti dengan penjelasan di atas. Baiklah, sekarang kita coba dengan penjelasan yang lebih sederhana. Dan agar mempermudah, saya akan memberikannya warna. Karena memang kecepatannyalah yang kita butuhkan. Singkatnya begini.

1. Tadi ‘kan soal kita, 326 x 11. Maka kita jumlahkanlah dengan metode di atas tadi. Ingat, kita menulisnya dari kanan ke kiri iya. Jadi:
(3)(3 + 2)(2 + 6)(6) = 3586. Oke?

2. Lagi, misal, 2345 x 11. Ingat, dari kanan ke kiri iya. Jadi:
(2)(2 + 3)(3 + 4)(4 + 5)(5) = 25795. Right?

3. Lagi, misal, 7385 x 11. Jadi:
(7)(7 + 3)(3 + 8)(8 + 5)(5) = …
Dari yang paling kanan, tulislah angka 5.
Kemudian, angka (8 + 5) = 13.
Tulis angka 3 disebelah angka 5 tadi, dan simpan angka 1.
Lalu, (3 + 8) = 11. Ingat angka 1 yang kita simpan tadi, kita tambahkan dengan 11. Sehingga = 12.
Lagi, tulis angka 2 disebelah angka 3 tadi, dan simpan angka 1.
Lalu, (7 + 3) = 10. Ingat angka 1 yang kita simpan tadi, kita tambahkan dengan angka 10. Sehingga = 11.
Lagi, tulislah angka 1 dan simpan angka 1.
Terakhir, angka paling kiri ditambahkan dengan angka 1 yang kia simpan tadi. Yakni 7 + 1 = 8.
Jadi, 7385 x 11 = 81235

Baiklah. Intinya begini, setiap kali kita melihat ada sebuah bilangan dikalikan dengan angka sebelas. Pastilah angka paling kanan pada jawaban itu sama dengan angka paling kanan pada bilangan yang dikalikan dengan sebelas. Contoh 99 x 11. Pastilah angka paling kanan pada jawabannya adalah …9. Kemudian, untuk mendapatkan angka disebelah kirinya adalah dengan cara menjumlahkan angka disebelah kanan tadi dengan yang ada disebelah kirinya. Yakni 9 + 9 = 18. Kalau jumlahnya puluhan, ambil angka satuannya dan simpan angka puluhannya. Sehingga kita tulis jawabannya …89. Lalu kita lihat angka paling kiri tadi. Karena sudah tinggal serndirian, langsunglah kita jumlahkan dia dengan angka simpanan tadi, yaitu 9 + 1 = 10. Maka jika kita tuliskan jawaban yang sebenarnya adalah 1089.

Oke. Sekarang, saatnya berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan ajurus ini.

1. 88 x 11 =…

2. 234 x 11 = …

3. 436 x 11 = …

4. 3254 x 11 = …

5. 4657 x 11 = …

6. 11 x 78 = …

7. 1000000 x 11 = …

8. 1,25 x 11 = …

9. 10 x 0,4 x 2,5 x 11 = …

10. 99,99 x 11 = …

 

Baiklah, cukup sekian dulu. Silahkan gunakanlah trik ini, sharelah kepada yang lainnya, baik siswa, mahasiswa, para pengajar maupun para pekerja dan lainnya. Atau mungkin ada yang bisa lebih mengembangkannya lagi, silahkan saja. Yosh, tunggu tips dan trik cara cepat menghitung lainnya iyah~ Atau silahkan lihat perkalian cepat sebelumnya Perkalian Cepat 9, 99, 999, dan Bilangan Kembar 9 Lainnya dan Pengurangan cepat Bilangan 1 yang Diikuti Deret 0 (Tekhnik Vedic).


Pernah menuliskan salah satunya?

angka berapa yang dapat dikalikan dan mendapat hasil 326 (1), 

Leave a Reply